SICKLE CELL AND THALASSAEMIA SUPPORT PROJECT (WOLVERHAMPTON)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The prinicpal activities is to provide relief of sickness, distress and poverty and enhancement of life, of members of Afro-Caribbean and Asian Community affected by the disorders of Sickle Cell and Thalassaemia, within Wolverhampton and the surrounding areas. Work with families identified by Staffordshire County Council through their 0-19 Family Support Service - offering support and guidance
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £183,455 o 3 gontract(au) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dudley
- Swydd Stafford
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 05 Hydref 1999: Cofrestrwyd
- SICKLE CELL AND THALASSAEMIA SUPPORT PROJECT(WOLVERHAMPTON) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARENCE CROSDALE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Loury Mooruth | Ymddiriedolwr | 27 March 2018 |
|
|
||||
Linton Bell | Ymddiriedolwr | 13 January 2016 |
|
|
||||
DOROTHY MCINTOSH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUTINDER HERIAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DONALD MCINTOSH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Deepak Kalra | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £849.69k | £879.12k | £995.62k | £363.91k | £292.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £745.50k | £797.34k | £849.28k | £247.19k | £241.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £676.53k | £864.48k | £795.70k | £237.85k | £183.46k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.03k | £14.61k | £23.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £848.63k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21 | £30 | £35 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £745.50k | £759.93k | £810.24k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £37.41k | £39.04k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ebrill 2025 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ebrill 2025 | 82 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ebrill 2024 | 86 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ebrill 2024 | 86 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Chwefror 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Mawrth 2021 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/06/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/09/1999 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 25/03/2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FOR THE RELIEF OF POVERTY SICKNESS AND DISTRESS AND THE ENHANCEMENT OF LIFE OF MEMBERS OF THE AFRICAN, CARIBBEAN, MEDITERRANEAN AND ASIAN COMMUNITY AFFECTED BY THE DISORDERS OF SICKLE CELL AND THALASSAEMIA WITHIN THE WEST MIDLANDS AND THE SURROUNDING AREAS
Maes buddion
WEST MIDLANDS AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SICKLE CELL THALASSEM SUPPORT PROJE
Paycare House
George Street
WOLVERHAMPTON
WV2 4DX
- Ffôn:
- 07803016995
- E-bost:
- info@sctsp.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window