Hanes ariannol THE DAGNY RAYMOND CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1079236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £103.89k £85.06k £95.24k £102.94k £110.59k
Cyfanswm gwariant £677.02k £3.61k £184.73k £13.50k £179.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A