Hanes ariannol BARNSLEY CENTRAL DIVISION OF THE GUIDE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1074580
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £102.20k £101 £211 £472 £1.20k
Cyfanswm gwariant £66.66k £8.12k £8.94k £6.56k £6.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.33k N/A N/A N/A N/A