ymddiriedolwyr LANCASTER & DISTRICT HOMELESS ACTION SERVICE LIMITED
Rhif yr elusen: 1093016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK WHITEMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Mary Whitfield | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Pauline Howard | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Anne Allison | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Richard Taylor | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Lee Robert Dudding | Ymddiriedolwr | 13 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.