Hanes ariannol THE NORTHAMPTON THEATRES TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1075741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 28/03/2021 | 28/03/2022 | 26/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.66m | £10.06m | £5.13m | £8.72m | £9.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.67m | £11.18m | £4.32m | £8.79m | £10.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.18m | £1.32m | £4.85m | £2.80m | £1.28m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.31m | £1.50m | £4.99m | £2.99m | £1.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.01m | £1.02m | £4.16k | £633.68k | £967.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.02m | £7.21m | £82.90k | £4.90m | £7.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £324.96k | £344.88k | £54.62k | £202.28k | £202.49k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.63m | £10.25m | £3.99m | £8.01m | £9.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £988.31k | £928.43k | £334.42k | £777.65k | £1.20m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £97.92k | £106.75k | £91.19k | £69.79k | £74.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £50.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.