ymddiriedolwyr WYMONDHAM OLD GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1078898
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN SPENCER BARBER | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Paul Barrett | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|||||||
CLAIRE PRESTON | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||||
CHANEL OSWICK | Ymddiriedolwr | 14 April 2018 |
|
|
||||||
PETER ERNEST HARRADINE | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||||
ROBERT JAMES SAVAGE | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|||||||
PHILIP EDWARD RICHARDSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MICHAEL JOHN GIBBINS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
TIMOTHY MARTYN SEMMENCE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.