Hanes ariannol CAMBRIDGE COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE

Rhif yr elusen: 1074947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £178.13k £207.08k £262.75k £329.13k £452.46k
Cyfanswm gwariant £184.65k £174.88k £220.88k £272.28k £409.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £118.07k £147.18k £155.94k £179.56k £267.01k