Hanes ariannol THE HOPE FOUNDATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1078607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £667.82k £636.86k £514.09k £517.81k £608.83k
Cyfanswm gwariant £696.91k £587.24k £530.89k £517.14k £633.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £18.93k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £36.95k N/A N/A £18.93k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £631.28k £540.54k £480.87k £464.62k £600.34k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.23k £1.61k £1.54k £3.40k £8.49k
Incwm - Arall £34.31k £94.70k £31.69k £49.80k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £696.91k £587.24k £530.68k £517.02k £633.20k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £26.47k £29.86k £27.98k £37.27k £36.53k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £212 £124 £0