ymddiriedolwyr THE TEACHING AWARDS TRUST
Rhif yr elusen: 1074968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie McCulloch | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Nicole Reid | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Corrienne Peasgood | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Toby Dominic Brodigan Salt | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Dr Tesca Bennett | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Jonathan Taylor-Cummings | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
David Weston | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Shane Robert Mann | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
Amanda Elizabeth Moreton | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
GEOFFREY BARTON | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.