Hanes ariannol THE EDDYSTONE TRUST

Rhif yr elusen: 1078268
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £922.15k £778.85k £743.10k £672.86k £730.50k
Cyfanswm gwariant £901.70k £678.90k £787.15k £707.20k £724.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £742.88k £601.97k £545.88k £524.95k £553.39k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.00k £25.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £3.27k £1.64k £21.39k £2.23k £12.61k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £11.87k £3.25k £5.36k £14.77k £8.19k
Incwm - Weithgareddau elusennol £794.51k £601.97k £545.88k £524.95k £553.39k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £101.51k £134.99k £160.54k £122.26k £145.84k
Incwm - Arall £10.99k £37.00k £9.93k £8.66k £10.47k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £795.59k £587.79k £550.02k £545.84k £616.89k
Gwariant - Ar godi arian £106.10k £91.11k £237.13k £161.36k £107.70k
Gwariant - Llywodraethu £38.74k £48.18k £52.07k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £91.11k £237.13k £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0