Hanes ariannol FRIENDS OF TOLDOS AVROHOM YITZCHOK
Rhif yr elusen: 1075074
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278.00k | £713.08k | £498.04k | £493.99k | £621.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £282.76k | £588.39k | £457.84k | £415.37k | £307.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £713.08k | N/A | N/A | £583.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | £38.40k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £385.99k | N/A | N/A | £275.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £202.40k | N/A | N/A | £32.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.99k | N/A | N/A | £2.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £383.00k | N/A | N/A | £272.10k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £32.59k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.