ymddiriedolwyr HEADWAY SUFFOLK LTD
Rhif yr elusen: 1075338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy John Lockington | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|||||
Gordon Watling | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Richard Michael Foyster | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Alec Charnley | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
Carol Deanna Almond | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
Dr Humphry Michael Adair | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
Susan Smith | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
TIMOTHY JOHN HUMPAGE | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
Gail Joan Fogg-Elliot | Ymddiriedolwr | 05 September 2016 |
|
|
||||
Dr OWEN ANTHONY THURTLE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.