SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1076822
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 December 2019 30 October 2020 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 December 2019 30 October 2020 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 December 2018 08 November 2019 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 December 2018 08 November 2019 8 diwrnod yn hwyr Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 December 2017 15 October 2018 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 December 2017 15 October 2018 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 December 2016 23 October 2017 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 December 2016 23 October 2017 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 December 2015 21 October 2016 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 December 2015 21 October 2016 Mewn da bryd Download
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol

( Defnyddwyr elusen yn unig)