Hanes ariannol SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1076822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £970.13m | £900.33m | £876.47m | £988.00m | £1.31bn | |
|
Cyfanswm gwariant | £973.97m | £903.17m | £860.42m | £956.39m | £1.24bn | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £770.41k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £967.85m | £897.34m | £873.21m | £986.80m | £1.30bn | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.41m | £2.28m | £770.26k | £492.58k | £3.17m | |
|
Incwm - Arall | £858.98k | £713.02k | £2.49m | £710.16k | £3.07m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £969.91m | £900.30m | £860.27m | £955.92m | £1.24bn | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.06m | £2.87m | £148.12k | £466.94k | £961.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £4.50m | £4.40m | £3.55m | £5.36m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £170.22m | £177.76m | £195.42m | £268.04m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.