SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1076822
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Bradley Chapman Irwin Ymddiriedolwr 01 January 2018 Dim ar gofnod
Raymond Mankowitz Ymddiriedolwr 10 July 2019 Dim ar gofnod
Claudio Tesauro Ymddiriedolwr 11 March 2019 Dim ar gofnod
Angela Jean Ahrendts Cadeirydd 05 January 2021 Dim ar gofnod
Anne Fahy Ymddiriedolwr 14 October 2016
BERKHAMSTED SCHOOLS GROUP Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Margaret Ann McGetrick Ymddiriedolwr 01 January 2020 Dim ar gofnod
Tamara Ingram Ymddiriedolwr 01 January 2019 Dim ar gofnod
Robert Patrick Henry Good Ymddiriedolwr 01 January 2019 Dim ar gofnod
Debra Fine Ymddiriedolwr 11 May 2018 Dim ar gofnod
Joon Oh Ymddiriedolwr 01 January 2019 Dim ar gofnod
Elizabeth Lule Ymddiriedolwr 29 February 2016 Dim ar gofnod
Jon Karleiv Andreas Lomoy Ymddiriedolwr 01 January 2021 Dim ar gofnod
Dona Young Ymddiriedolwr 01 January 2016 Dim ar gofnod
Roy Leonard Caple Hernandez Ymddiriedolwr 01 January 2018 Dim ar gofnod