Hanes ariannol BRANSBY HORSES
Rhif yr elusen: 1075601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.34m | £6.89m | £6.63m | £6.53m | £6.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.05m | £6.23m | £6.52m | £7.64m | £8.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £191.45k | £80.01k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.53m | £4.92m | £4.66m | £4.67m | £4.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £717.46k | £763.44k | £913.43k | £926.78k | £730.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £921.94k | £717.56k | £703.22k | £767.93k | £847.70k | |
|
Incwm - Arall | £172.22k | £483.15k | £352.81k | £162.82k | £120.15k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.03m | £4.27m | £3.98m | £4.04m | £3.91m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.03m | £5.16m | £5.32m | £6.28m | £6.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £566.12k | £571.92k | £673.22k | £791.19k | £777.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.49k | £23.91k | £18.16k | £28.64k | £22.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £133.74k | £131.09k | £130.54k | £126.27k | £117.46k | |
|
Gwariant - Arall | £453.67k | £491.03k | £523.37k | £565.26k | £436.03k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.