Hanes ariannol St. Paul's Steiner School

Rhif yr elusen: 1076454
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.61m £1.65m £1.72m £1.94m £2.15m
Cyfanswm gwariant £1.56m £1.61m £1.65m £1.84m £1.99m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £12.60k N/A N/A £17.02k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £56.10k £44.47k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £56.60k £50.90k £12.63k £22.25k £24.70k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £13.02k £5.75k £12.17k £26.98k £21.81k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.54m £1.59m £1.70m £1.89m £2.09m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.18k £285 £336 £4.75k £11.46k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.56m £1.61m £1.64m £1.82m £1.98m
Gwariant - Ar godi arian £2.38k £1.77k £8.29k £16.66k £9.71k
Gwariant - Llywodraethu £9.62k £8.00k £6.34k £6.43k £7.39k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0