Dogfen lywodraethu BRITISH SOCIETY FOR GYNAECOLOGICAL ENDOSCOPY TRUST
Rhif yr elusen: 1077892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 10 MAY 1999 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 26 AUGUST 1999 as amended on 18 May 2018 as amended on 22 May 2019 as amended on 20 Apr 2023 as amended on 20 Apr 2023 as amended on 20 Apr 2023 as amended on 20 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
(I) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH PARTICULARLY BY PROMOTING THE EDUCATION IN THE ENDOSCOPIC AND RELATED TECHNIQUES. (II) THE PROMOTION OF RESEARCH INTO THE SCIENCE OF GYNAECOLOGICAL ENDOSCOPY FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.