Hanes ariannol BRADFORD TALKING MAGAZINES LTD

Rhif yr elusen: 1077122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £299.20k £431.66k £379.90k £411.28k £334.43k
Cyfanswm gwariant £276.53k £392.76k £343.21k £393.94k £491.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £73.89k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £81.20k £93.08k £101.58k £146.00k N/A