ymddiriedolwyr GREENHEAD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1077054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Sharp | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Jenny Wheeler | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||||||||
Kym-Suzanne Leach | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||||||||
Helen Ann Myers | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||||||||
Emma Louise Switzer | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||||||||
Lynne Garrington | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||||||||
Gary Switzer | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||||||||
HOWARD MAXTED | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||||||||
JUNE LONGSTAFF | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||||||||
JUDY CLARK | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.