Hanes ariannol Eastside Educational Trust
Rhif yr elusen: 1077192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £321.52k | £622.08k | £672.62k | £691.10k | £536.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £393.42k | £585.39k | £681.00k | £656.70k | £575.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £53.40k | £83.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.71k | N/A | £252.29k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £177.04k | £197.12k | £136.47k | £106.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £50.88k | £8.50k | £51.11k | £60.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £393.22k | £465.35k | £502.90k | £363.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £941 | £220 | £619 | £5.30k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £1.44k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £3.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £578.51k | £640.07k | £633.18k | £540.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £6.88k | £40.93k | £23.51k | £35.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £5.46k | £9.08k | £12.23k | £15.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.