ymddiriedolwyr FRIENDS OF HILLCREST PRIMARY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1076381
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Dalzell | Cadeirydd | 06 September 2022 |
|
|
||||
Cecily Palmer | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Marc Andrew Pate | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|||||
Zoe Ford | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Kate Timney | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Sarah Breton | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Kay Clark | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Bridget Norman | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
Zoe Walker-Cleave | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
Adam Baddeley | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
||||
Leanne Morgan | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.