ymddiriedolwyr ARDINGLY COLLEGE LIMITED
Rhif yr elusen: 1076456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Brown | Cadeirydd | 25 November 2016 |
|
|
||||
Freddie Nuttall | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
David Foster | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Felix Kempf | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Vari Cameron | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Laura Flynn | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Colin Baty | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Georgina Holmes | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Richard Martin | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Sophie Bradshaw | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Jennifer Martin | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
SIAN CHAMPKIN LLB | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
Guy Dixon | Ymddiriedolwr | 25 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.