BARROW CITIZENS ADVICE BUREAU

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROVIDE THE ADVICE PEOPLE NEED FOR THE PROBLEMS THEY FACE AND TO IMPROVE THE POLICIES AND PRACTISES THAT AFFECT PEOPLES' LIVES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £254,126 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
Llywodraethu
- 15 Medi 1999: Cofrestrwyd
- Citizens Advice Barrow (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynne Christine Chambers | Cadeirydd | 20 January 2022 |
|
|
||||
Natalie Calvert | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Lois Kate Postlethwaite | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Frederick Anthony Chatfield | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Rebecca Louise Knagg | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £359.31k | £459.69k | £342.62k | £397.30k | £433.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £374.27k | £400.63k | £370.67k | £391.56k | £345.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £134.54k | £31.91k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £273.91k | £156.34k | £158.50k | £218.67k | £254.13k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06/05/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/01/2013
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN BARROW AND DISTRICT BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION,THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS.
Maes buddion
BARROW AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RAMSDEN HALL
ABBEY ROAD
BARROW IN FURNESS
LA14 5QW
- Ffôn:
- 01229830367
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window