Hanes ariannol PORTSMOUTH ABUSE AND RAPE COUNSELLING SERVICE
Rhif yr elusen: 1079950
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £577.64k | £475.39k | £528.47k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £524.65k | £472.19k | £555.77k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £235.03k | £225.76k | £507.92k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £121.10k | £84.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £91.58k | N/A | £13.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.18k | N/A | £6.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £482.79k | N/A | £507.92k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £88 | N/A | £81 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £508.85k | N/A | £536.44k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.80k | N/A | £19.34k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.