Hanes ariannol M & E CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1077657
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (109 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £200.90k £69.62k £212.45k £161.36k £239.10k
Cyfanswm gwariant £220.47k £68.31k £180.47k £205.68k £251.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A