FRIENDS OF ST ANDREW'S CHURCH (HANDSWORTH, BIRMINGHAM)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity exists to support the maintenance & preservation of a grade one listed church. Fundraising via donations, sponsored events, social activities etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 01 Mawrth 2000: Cofrestrwyd
- 18 Mawrth 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U GWARIO (GAN YMDDIRIEDOLWYR))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 31 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 AUGUST 1999 AS AMENDED 5 DECEMBER 1999
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN, REPAIR , RESTORE, PRESERVE, BEAUTIFY AND RECONSTRUCT THE FABRIC OF THE CHURCH OF ST. ANDREW'S (HANDSWORTH, BIRMINGHAM) ITS MONUMENTS, FIXTURES, FITTINGS, FURNITURE, STAINED GLASS, ORNAMENTS AND OTHER CHATTELS AND ITS GROUNDS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window