Hanes ariannol SEED MADAGASCAR

Rhif yr elusen: 1079121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £749.22k £631.74k £1.03m £1.01m £1.16m
Cyfanswm gwariant £717.60k £741.10k £927.35k £960.67k £1.15m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £748.21k £621.64k £1.03m £1.00m £1.14m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.01k £99 £24 £4.43k £16.91k
Incwm - Arall £0 £10.00k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £5.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £658.66k £689.42k £892.87k £934.57k £1.13m
Gwariant - Ar godi arian £12.22k £10.22k £13.67k £18.20k £16.54k
Gwariant - Llywodraethu £0 £71.62k £66.56k £88.01k £101.48k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £46.72k £41.46k £20.81k £7.91k £0