Hanes ariannol AMAZE
Rhif yr elusen: 1078094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £999.51k | £1.12m | £1.21m | £1.22m | £1.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £1.15m | £1.15m | £1.11m | £1.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £193.90k | £174.86k | £150.09k | N/A | £75.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £330.38k | £446.69k | £539.40k | £708.84k | £694.19k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £221.86k | £205.13k | £311.76k | £184.60k | £215.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £777.06k | £573.11k | £861.30k | £261.93k | £1.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £594 | £767 | £926 | £495 | £1.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £345.45k | £36.83k | £19.44k | £11.20k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £918.80k | £1.02m | £1.08m | £1.05m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.32k | £80.18k | £69.94k | £60.39k | £100.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.40k | £0 | £4.49k | £42.41k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £35.21k | £49.79k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.