ymddiriedolwyr AMAZE
Rhif yr elusen: 1078094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Benson | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Eliph Hadert | Ymddiriedolwr | 04 August 2023 |
|
|
||||
Dr Diana Charlotte Boyd | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Mohammad Hamdhaidari | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Alison Michelle Plant | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
Shelley Louise Bennett | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|||||
DEBORAH JOY NORRIS | Ymddiriedolwr | 10 January 2012 |
|
|||||
SIOBHAN ANNE COX | Ymddiriedolwr | 10 January 2012 |
|
|
||||
FUNGAI MURAU | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.