Hanes ariannol THE VOLUNTEER MISSIONARY MOVEMENT (EUROPE)

Rhif yr elusen: 1078695
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £126.68k £155.16k £187.11k £104.57k £138.40k
Cyfanswm gwariant £112.01k £137.87k £206.75k £105.09k £117.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A