Dogfen lywodraethu BRITISH WIRELESS FOR THE BLIND FUND
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/10/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/02/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/04/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/05/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/07/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/05/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/09/2015
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THOSE PERSONS ELIGIBLE TO BE REGISTERED VISUALLY IMPAIRED IN THE BRITISH ISLANDS IN SUCH WAY AS THE TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING THE PROVISION OF EQUIPMENT AND SERVICES.
Maes buddion
BRITISH ISLES
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.