Hanes ariannol THE MARY POTTER CONVENT HOSPITAL TRUST

Rhif yr elusen: 1078525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £144.54k £113.99k £171.27k £165.24k £160.72k
Cyfanswm gwariant £192.24k £138.03k £187.02k £202.58k £171.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A