Hanes ariannol THE SHORE PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1080344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £232.38k £233.95k £218.40k £262.43k £471.55k
Cyfanswm gwariant £193.60k £221.55k £234.82k £243.01k £422.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £238.15k £419.57k