Ymddiriedolwyr WIRRAL CHURCHES' ARK PROJECT

Rhif yr elusen: 1079070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Monju Haque Ymddiriedolwr 04 November 2024
Dim ar gofnod
Neil Drummond Westlake-Guy Ymddiriedolwr 04 November 2024
Dim ar gofnod
Laura Corbett Ymddiriedolwr 04 November 2024
Dim ar gofnod
Paul Nethaniel Anson Ymddiriedolwr 02 July 2024
Dim ar gofnod
Gary Robert Edmund Jones Ymddiriedolwr 26 November 2022
Dim ar gofnod
Victoria Karen Jones Ymddiriedolwr 28 April 2022
Dim ar gofnod
Lorraine Taylor Ymddiriedolwr 28 April 2022
Dim ar gofnod
Ian Lester Roughley Ymddiriedolwr 22 May 2019
Dim ar gofnod
Andrew David Roberts Ymddiriedolwr 22 May 2019
Dim ar gofnod