ymddiriedolwyr COUNCIL FOR DANCE, DRAMA AND MUSICAL THEATRE
Rhif yr elusen: 1079153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger John Lawrence Bramble MA DL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Adam Adnyana | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|||||
Michelle Johann Major-Butler | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Gregg Whelan | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Jessica Alice Avery | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Baroness Wilcox Of Newport Deborah Ann Wilcox | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Annette Pearson | Ymddiriedolwr | 08 October 2015 |
|
|
||||
MS LOUISE NORMAN | Ymddiriedolwr | 17 April 2013 |
|
|
||||
JONATHAN PAUL WOOD | Ymddiriedolwr | 14 November 2012 |
|
|||||
Michael Robert Dixon | Ymddiriedolwr | 16 November 2011 |
|
|
||||
SHIRLEY ANNE COEN | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|||||
David William Grindrod | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.