ymddiriedolwyr BRIDGES CENTRE
Rhif yr elusen: 1079085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARY ANN ROSSER | Cadeirydd | 26 July 2014 |
|
|
||||
Richard Chamberlain | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Yvonne Julie Turner | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Roger Hoggins | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
MRS JANE DUKE | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
MRS JANE GUNTER | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Dr Catrin Maby | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|||||
Mark Walton | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|||||
Mary Ann Rosser | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
GEOFF QUINN | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
ROBIN BARRY GIBSON | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.