ymddiriedolwyr CRICKHOWELL DISTRICT ARCHIVE CENTRE
Rhif yr elusen: 1079396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JANE ELIZABETH SIBERRY | Cadeirydd | 06 June 2023 |
|
|||||
Genet Marie Bevan | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Dr Ryland Wallace | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Richard Sims | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Eliane Wigzell | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|||||
Michael Davies | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|||||
MARK EDWARD COTTLE | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Hywel Bevan | Ymddiriedolwr | 20 May 2017 |
|
|
||||
JOHN EVANS | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
MOLLIE JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr GEOFFREY WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL FOLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.