Hanes ariannol THE FRIENDS OF ARUNDEL CATHEDRAL

Rhif yr elusen: 1078149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £63.77k £169.20k £63.65k £54.76k £56.12k
Cyfanswm gwariant £85.25k £94.13k £89.68k £97.57k £100.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A