FORD PARK CEMETERY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust is engaged in performing full interments, scattering of cremated remains and interment of cremated remains. In addition it is involved in educational activities relating to the History of the City and families to the community, conservation and the environment. Restoration of monuments/graves, landscaping and restoration of the cemetery generally is also of the highest priority.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £31,670 o 1 gontract(au) llywodraeth a £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Plymouth
Llywodraethu
- 21 Ionawr 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodney Mace Pickles | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||||
Dr Ian Robert Hodgins | Ymddiriedolwr | 07 January 2023 |
|
|
||||||
John Michael West | Ymddiriedolwr | 07 January 2023 |
|
|
||||||
Robin Leslie Tatam | Ymddiriedolwr | 07 January 2023 |
|
|||||||
Robert John Rex Martin | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||||
Warwick Martin Lightfoot | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||||
David Hugh Coles | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|||||||
Lindsay NOAD | Ymddiriedolwr | 15 September 2019 |
|
|
||||||
Margaret Frances Heath | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|||||||
JEAN CHRISTINE NORTHEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JOHN HUBERT CLAMP | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £205.21k | £205.21k | £235.23k | £202.78k | £202.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £226.69k | £226.69k | £246.35k | £246.07k | £241.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £31.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £47.98k | £10.00k | £10.00k | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 DECEMBER 1999 AS AMENDED 22 JUNE 2003
Gwrthrychau elusennol
1) THE PROVISION AND MAINTENANCE OF FORD PARK CEMETERY PLYMOUTH IN THE COUNTY OF DEVON AS A PUBLIC BURIAL PLACE 2) THE PROVISION AND MAINTENANCE OF FORD PARK CEMETERY AND ITS NATURAL ENVIRONMENT AS AN OPEN SPACE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC 3) THE RESTORATION AND PRESERVATION OF FORD PARK CEMETERY AS A SITE OF HISTORIC AND ARCHITECTURAL INTEREST FOR THE PUBLIC BENEFIT 4) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC PARTICULARLY IN THE HISTORY AND HERITAGE OF THE CITY OF PLYMOUTH 5) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL BE APPROVED BY THE CHARITY COMMISSIONERS OF ENGLAND AND WALES
Maes buddion
FORD PARK CEMETERY PLYMOUTH IN THE COUNTY OF DEVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ford Park Cemetery
Ford Park Road
Plymouth
Devon
- Ffôn:
- 01752665442
- E-bost:
- trustees@ford-park-cemetery.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window