Hanes ariannol THE KINGS WAY CHURCH EXMOUTH TRUST
Rhif yr elusen: 1079031
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 30/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.09k | £47.75k | £52.45k | £96.78k | £93.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.01k | £55.12k | £54.74k | £66.71k | £85.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.