Hanes ariannol THE CONNECTION AT ST MARTIN-IN-THE-FIELDS
Rhif yr elusen: 1078201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.84m | £5.21m | £6.94m | £5.38m | £4.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.85m | £5.50m | £5.28m | £5.63m | £5.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £874.82k | N/A | £160.82k | £177.57k | £177.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £390.83k | £824.60k | £1.60m | £997.92k | £99.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.10m | £3.50m | £4.18m | £3.24m | £3.67m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £108.82k | £111.84k | £161.86k | £123.73k | £119.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.63m | £1.58m | £2.33m | £1.99m | £1.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.96k | £15.35k | £17.55k | £19.99k | £17.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £248.12k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £635.93k | £448.21k | £550.69k | £897.62k | £1.07m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.40m | £4.96m | £4.76m | £4.93m | £4.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £448.91k | £516.32k | £524.74k | £698.79k | £779.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.19k | £0 | £11.71k | £12.60k | £12.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £19.23k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.