ymddiriedolwyr THE CONNECTION AT ST MARTIN-IN-THE-FIELDS
Rhif yr elusen: 1078201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakes David Ferguson | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Anna Charlotte Payton | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Olivia Blaney | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Melvene Adams | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|||||
Kunal Krishna | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Alicia Walker | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Frances Stainer | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Luc Leclercq | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Maeve Walsh | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Catherine Cherry | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Jill Kyne | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|||||
Peter John Curtis Warren | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|||||
Simon David Myles Rawson | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|||||
Keith Andrew Starling | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
TIM JONES | Ymddiriedolwr | 04 March 2014 |
|
|||||
Rev SAMUEL MARTIN WELLS | Ymddiriedolwr | 14 January 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.