Hanes ariannol CHANGE, GROW, LIVE
Rhif yr elusen: 1079327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £212.57m | £219.12m | £220.13m | £242.23m | £284.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £210.33m | £213.23m | £213.84m | £238.68m | £283.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £211.28m | £217.69m | £219.73m | £242.23m | £248.45m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £590.00k | £1.44m | £397.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £61.00k | £45.00k | £530.00k | £219.00k | £128.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £211.87m | £218.81m | £219.39m | £232.93m | £282.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £139.00k | £269.00k | £204.00k | £72.00k | £808.00k | |
|
Incwm - Arall | £504.00k | £0 | £0 | £9.00m | £826.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £210.33m | £213.23m | £213.77m | £238.68m | £283.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £72.47k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £86.00k | £70.00k | £82.00k | £185.00k | £219.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.