ymddiriedolwyr CHANGE, GROW, LIVE
Rhif yr elusen: 1079327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Ann Killen | Cadeirydd | 14 December 2021 |
|
|||||
Michael Vavakis | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Richard William Wilson | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|||||
Timothy Richard Sampey | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|||||
Deborah Ruth Rozansky | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|||||
Elaine Hindal | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|||||
William James Heptinstall | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|||||
Craig Nicholas Denholm | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|||||
CAROLINE MARY SHULDHAM | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|||||
Jean Margaret Daintith | Ymddiriedolwr | 13 June 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.