Hanes ariannol THE NATIONAL YOUTH BRASS BAND OF GREAT BRITAIN

Rhif yr elusen: 1085724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £265.63k £133.51k £322.84k £300.48k £342.38k
Cyfanswm gwariant £232.79k £117.99k £295.39k £337.88k £363.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £900 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £118.14k £119.26k £149.76k £119.26k £119.26k