SHEFFIELD ALCOHOL SUPPORT SERVICE LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SASS provided information, advice, recovery & residential rehabilitation for people with alcohol and drug problems, their families & carers. SASS provides a crisis intervention and support service for families with problems around substance misuse and/or parenting. The charity is no longer active.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Sheffield
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 29 Mai 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1173006 AIREDALE VOLUNTARY DRUG AND ALCOHOL AGENCY LIMITED
- 28 Mehefin 2001: Cofrestrwyd
- 29 Mai 2019: Tynnwyd (WEDI UNO)
- SAAS (Enw gwaith)
- SHEFFIELD ALCHOL ADVISORY SERVICE (Enw blaenorol)
- SHEFFIELD ALCOHOL ADVISORY SERVICE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £856.13k | £693.20k | £855.67k | £1.30m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £880.59k | £784.74k | £843.56k | £1.41m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £247.32k | £247.32k | £168.95k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £370.98k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.60k | £32.33k | £23.65k | £37.31k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £833.59k | £655.75k | £822.52k | £1.25m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £670 | £218 | £0 | £4 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £8.27k | £4.90k | £9.50k | £16.89k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £862.86k | £747.85k | £802.34k | £1.30m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £41.22k | £84.13k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.60k | £6.90k | £0 | £11.49k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £22.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 18 Mai 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2017 | 09 Awst 2018 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2017 | 09 Awst 2018 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 16 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 16 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 18 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 18 Tachwedd 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02/11/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/11/2000 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 02/12/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/11/2007 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 17/11/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE IDENTIFICATION AND PREVENTION OF DIFFICULTIES ASSOCIATED WITH ALCOHOL CONSUMPTION AND SUBSTANCE MISUSE AND TO RELIEVE AND ASSIST THOSE SUFFERING THEREFROM AND THEIR FAMILIES, FRIENDS AND CARERS, SO LONG AS THOSE OBJECTS ARE SPECIFICALLY CHARITABLE. TO PROMOTE GOOD PARENTING THROUGH THE PROVISION OF ADVICE, INFORMATION, COUNSELLING AND SUPPORT TO ENABLE CHILDREN OR YOUNG PEOPLE TO REMAIN SAFELY WITHIN THE FAMILY HOME WHEREVER POSSIBLE. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL ASPECTS OF THE RELIEF AND PREVENTION OF DIFFICULTIES ASSOCIATED WITH ALCOHOL, OTHER SUBSTANCE MISUSE AND PARENTING.
Maes buddion
THE CITY OF SHEFFIELD AND DISTRICTS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window