ymddiriedolwyr INTERNATIONAL LONGEVITY CENTRE-UK
Rhif yr elusen: 1080496
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL CHRISTOPHER WATERSON | Cadeirydd | 25 March 2011 |
|
|||||
Jean Jackson | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|||||
Alexander Ian Arthur Evans | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|||||
Janet Elspeth Sutherland | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Timothy Adam Fassam | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Paul Vincent Green | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Dr Pol Gilbert Maurice Vandenbroucke | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Helene Theresa Panzarino | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Susan Tangier Lewis | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Sanjeev Chhugani FCMA, CGMA | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Annabel Scarfe MBE | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
GLYN COLIN RYLAND | Ymddiriedolwr | 25 June 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.