Hanes ariannol PASSAGE 2000
Rhif yr elusen: 1079764
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.44m | £6.50m | £7.48m | £9.59m | £12.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.64m | £6.45m | £6.86m | £7.31m | £8.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.67m | N/A | N/A | N/A | £201.68k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.71m | £1.89m | £1.86m | £4.98m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.56m | £3.47m | £4.61m | £5.57m | £5.70m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £559.82k | £498.95k | £141.63k | £213.54k | £411.55k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.30m | £2.49m | £2.64m | £3.73m | £6.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.37k | £23.29k | £4.05k | £2.81k | £16.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £18.93k | £79.65k | £78.79k | £101.62k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £280.16k | £427.21k | £374.01k | £326.69k | £1.21m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.19m | £5.78m | £6.16m | £6.59m | £7.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £449.38k | £669.41k | £703.75k | £714.28k | £954.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.65k | £13.09k | £16.26k | £0 | £17.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.