ymddiriedolwyr BELVEDERE TRUST
Rhif yr elusen: 1078667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John David Cracknell | Cadeirydd |
|
||||||
Sara Victoria Rose Langridge | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Alexander Gabriele | Ymddiriedolwr | 13 March 2020 |
|
|
||||
James Roditi | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
||||
Pamela Klaber | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|
||||
Viscount John Clive Mackintosh of Halifax | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|
||||
Lawrence Hene | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.